1. | Anna Helena Pfeiff föddes den 9 Nov 1687 (dotter till Daniel Pfeiff och Gertrud Helena Specht); dog den 8 Maj 1747. Anna gift Johan Möller den 14 Aug 1715. Johan föddes 1679; dog 1722. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Anna gift Alexander Modelin den 1 Okt 1728. Alexander föddes 1680; dog den 31 Aug 1754. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
2. | Daniel Pfeiff föddes den 2 Feb 1653 i Stockholm, Stockholms län, SE (son till Johan Jakob Pfeiff och Anna Grundel); dog den 28 Mar 1701 i FI. Daniel gift Gertrud Helena Specht den 27 Feb 1683 i Stockholm, Stockholms län, SE. Gertrud (dotter till Peter Specht och Barbara Sofia Rooswijk) föddes den 20 Okt 1659; dog den 1 Apr 1735. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
3. | Gertrud Helena Specht föddes den 20 Okt 1659 (dotter till Peter Specht och Barbara Sofia Rooswijk); dog den 1 Apr 1735.
|
4. | Johan Jakob Pfeiff föddes den 22 Nov 1613 i Stettin, PL; dog den 27 Mar 1676 i Tallinn, EE. Johan gift Anna Grundel den 21 Jun 1640. Anna (dotter till Jakob Grundel och Elisabet Depken) dog 1704. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
5. | Anna Grundel (dotter till Jakob Grundel och Elisabet Depken); dog 1704.
|
6. | Peter Specht föddes 1623; dog den 1 Jan 1676 i Solna, Stockholms län, SE. Peter gift Barbara Sofia Rooswijk. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
7. | Barbara Sofia Rooswijk (dotter till Niklas Rooswijk och Gertrud Busheg).
|
10. | Jakob Grundel föddes den 16 Maj 1590 i Stockholm, Stockholms län, SE; dog den 9 Jul 1663 i Stockholm, Stockholms län, SE. Jakob gift Elisabet Depken den Ja, datum okänt. Elisabet (dotter till Simon Simonsson Depken och Christina Christoffersdotter) dog den 25 Mar 1655. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
11. | Elisabet Depken (dotter till Simon Simonsson Depken och Christina Christoffersdotter); dog den 25 Mar 1655.
|
14. | Niklas Rooswijk Niklas gift Gertrud Busheg. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
15. | Gertrud Busheg
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.