1. | Levande |
2. | Tore Vilhelm Lindberg föddes den 1 Okt 1912 i Västerås, Västmanlands län, SE (son till Carl Wilhelm Lindberg och Anna Leontina Bruse); dog den 21 Jan 1994 i Västerås Skerike, Västmanlands län, SE. Tore gift Isa Maria Kropp den 22 Feb 1936 (Missing resource) i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, SE, och skildes den 16 Sep 1940 i Sankt Ilian, Västmanlands län, SE. Isa föddes den 23 Feb 1915 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, SE; dog den 10 Okt 1997 i Hubbo, Västmanlands län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
3. | Isa Maria Kropp föddes den 23 Feb 1915 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, SE; dog den 10 Okt 1997 i Hubbo, Västmanlands län, SE.
|
4. | Carl Wilhelm Lindberg föddes den 20 Apr 1887 i Dingtuna, Västmanlands län, SE (son till Johan Axel Lindberg och Christina Utter); dog den 5 Aug 1965 i Västerås Skerike, Västmanlands län, SE. Carl gift Anna Leontina Bruse den 13 Jul 1912 i Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, SE. Anna föddes den 9 Jan 1892 i Kärrbo, Västmanlands län, SE; dog den 2 Dec 1980 i Västerås Badelunda, Västmanlands län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
5. | Anna Leontina Bruse föddes den 9 Jan 1892 i Kärrbo, Västmanlands län, SE; dog den 2 Dec 1980 i Västerås Badelunda, Västmanlands län, SE.
|
8. | Johan Axel Lindberg föddes den 23 Mar 1860 i Dingtuna, Västmanlands län, SE; dog den 9 Feb 1933 i Västerås, Västmanlands län, SE. Johan gift Christina Utter den 25 Maj 1885 i Västerås, Västmanlands län, SE. Christina (dotter till Anders Utter och Anna Maria Qvist) föddes den 19 Nov 1857 i Gräsbosjöhyttan, Färnebo, Värmlands län, SE; dog den 21 Dec 1936 i Västerås, Västmanlands län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
9. | Christina Utter föddes den 19 Nov 1857 i Gräsbosjöhyttan, Färnebo, Värmlands län, SE (dotter till Anders Utter och Anna Maria Qvist); dog den 21 Dec 1936 i Västerås, Västmanlands län, SE.
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.