1. | Vera Bernera Ekberg föddes den 5 Nov 1921 i Skyekärr, Hällaryd, Blekinge län, SE (dotter till Karl Emil Ekberg och Erma Zerafia Mattsson); dog den 19 Jan 1998 i Asarum, Blekinge län, SE; begravdes den 6 Mar 1998 i Asarums kyrkogård, Asarum, Blekinge län, SE. Noteringar: Begravd: Vera gift Karl Evald Östen Svensson den 4 Apr 1942. Karl föddes den 20 Jan 1911 i Hällaryd, Blekinge län, SE; dog den 3 Jun 1976 i Asarum, Blekinge län, SE; begravdes den 12 Jun 1976 i Asarums kyrkogård, Asarum, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Barn:
|
2. | Karl Emil Ekberg föddes den 4 Okt 1889 i Brorstorp, Hällaryd, Blekinge län, SE (son till Edvard Svensson Ekberg och Ingeborg Nilsdotter); dog den 2 Okt 1963 i Skyekärr, Hällaryd, Blekinge län, SE. Karl gift Erma Zerafia Mattsson den 9 Dec 1916 i Hällaryd, Blekinge län, SE. Erma föddes den 27 Okt 1893 i Hällaryd, Blekinge län, SE; dog den 11 Jul 1970 i Skyekärr, Hällaryd, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
3. | Erma Zerafia Mattsson föddes den 27 Okt 1893 i Hällaryd, Blekinge län, SE; dog den 11 Jul 1970 i Skyekärr, Hällaryd, Blekinge län, SE.
|
4. | Edvard Svensson Ekberg föddes den 27 Sep 1860 i Hällaryd, Blekinge län, SE; dog den 29 Mar 1905 i Skyekärr, Hällaryd, Blekinge län, SE. Edvard gift Ingeborg Nilsdotter den 8 Feb 1889 i Hällaryd, Blekinge län, SE. Ingeborg (dotter till Sissa Persdotter) föddes den 22 Apr 1852 i Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE; dog den 16 Apr 1929 i Skyekärr, Hällaryd, Blekinge län, SE. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
5. | Ingeborg Nilsdotter föddes den 22 Apr 1852 i Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE (dotter till Sissa Persdotter); dog den 16 Apr 1929 i Skyekärr, Hällaryd, Blekinge län, SE.
|
11. | Sissa Persdotter föddes den 20 Nov 1829 i Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE (dotter till Per Svensson och Cissa Jönsdotter); dog den 31 Jan 1918 i Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE.
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.